-
杨伟民
办公室副主任:杨伟民 易纲 陈锡文
更多成员名单不断更新中。。。
中央财经领导小组成员
相关阅读:
中央财经领导小组掀开面纱 习近平任小组组长
中央财经领导小组简介:
中央财经领导小组是中国中央政府经......
-
尹长民
尹长民
尹长民,女。中国共产党优秀党员,政协湖南省委员会原副主席。湖南师范大学顾问、教授。中共第十二、十三届中央候补委员。
简介
尹长民,女,1923年10月生,江西樟树人。1956年4月加入 中国共......
-
卢锡城
卢锡城
卢锡城(1946.11—),男,中国工程院院士,计算机学专家。长期从事银河系列高性能计算机系统研制以及计算机网络和并行分布处理前沿技术研究,并作出
卢锡城 - 简介
卢锡城(1946.11—)......
-
吴孟超
吴孟超
吴孟超(1922年8月31日——)男,生于福建,肝脏外科学家,中国科学院院士,中国肝胆外科重要创始人之一。现任第二军医大学副校长。1958年提出中国人......
-
陈博宇
1990年3月担任夹山区党委书记
1991年3月与陈博宇联名在《经济日报》发表《关于矿业经济与煤矿扭亏为盈的探讨》,4月上内参并获得洪副总理亲笔批示
1991年3月30日被林庆县人大代表联名推举副县长......
-
王禅
第736章 政治,政治!
第737章王禅邀约
第738章 刘市长的工作习惯
第739章 忍耐
第740章 刘市长,你能消停一点吗?
第741章各取所需
第742章 财政收入都被干部们吃掉了?
第743......
-
刘海军
刘海军,男,汉族,湖北房县人,1968年5月生,在职硕士研究生学历,工商管理硕士,1990年7月参加工作,1994年6月加入中国共产党。曾任宜昌市西陵区政府副区长,宜昌市外经贸局副局长、党组成员,宜昌......
-
冯琳
冯 琳,男,1972年7月出生,海南海口人,汉族,在职研究生学历,管理学硕士学位,1994年7月参加工作,1997年6月加入中国共产党。历任海南省海口市人民政府台湾事务办公室(市委台湾工作办公室)主任......
-
徐伟
徐 伟,男,1968年8月出生,湖北武汉人,汉族,大学学历,法学学士学位,1991年7月参加工作,1996年5月加入中国共产党。历任海南省海口市龙华区人民检察院检察长、党组书记,区委副书记、政法委书记......
-
李开文
李开文,男,1971年1月出生,海南三亚人,黎族,省委党校研究生学历,经济学学士学位,1992年8月参加工作,1992年6月加入中国共产党。历任海南省三亚市委组织部培训科科长,共青团三亚市委副书记、书......
-
郝芳
姓名:郝芳
民族:汉
政治面貌:中共党员
出生年月:1967.11
工作简历:
1985.09——1989.07 山东大学法律系经济法专业学习
1989.07——1992.08 威海纺织品采购供应站会......
-
王强
深圳各区书记(党工委书记)、区长(管委会主任)简历一览表。
王强
男,汉族,1965年10月生,浙江东阳人,研究生学历,法学硕士,高级管理人员工商管理硕士,经济师。
1997.11—2002.08 深......
-
卢赐义
卢赐义同志简介
卢赐义,男,汉族,生于1962年8月,遂宁市安居区人,中共党员,大学文化,1982年11月参加工作,1984年11月加入中国共产党,现任遂宁市船山区政协主席、党组书记。身体健康。
19......
-
黄晓薇
中共十四大代表,第十五届、十六届中央候补委员,第十七届、十八届、十九届中央委员。第十二届、十三届全国人大常委会副委员长。
黄晓薇
黄晓薇 汉族,1961年5月生,辽宁海城人,1983年8月参加工作,1......
-
曾凡立
2017.01-- 贵州省仁怀市鲁班街道党工委书记、政协联络组长
曾凡立,男,汉族,贵州仁怀人,1974年12月出生,1995年1月加入中国共产党,1994年4月参加工作,大专学历。仁怀市鲁班街道党工......
-
郭延昭
2017.01— 贵州省仁怀市鲁班街道党工委副书记、办事处主任
郭延昭,男,汉族,贵州仁怀人,1981年9月出生,2012年9月加入中国共产党,2005年1月参加工作,本科学历。仁怀市鲁班街道党工委副......
-
傅政华
十九届中央委员会委员。
傅政华,1955年3月生,河北滦县人。新任司法部部长。
2010年起,先后任北京市公安局局长、北京市委常委、政法委副书记、公安部副部长、中央政法委委员、公安部党委副书记、常务副......
-
徐学武
徐学武男,1956年3月生,中共党员。1974年6月参加工作。曾任共青团青岛市委研究室主任,共青团青岛市委常委、秘书长,共青团青岛市委副书记、书记,青岛市市南区委副书记(副厅级),西藏自治区日喀则地委......
-
李增勇
李增勇男,1954年12月生,中共党员。1974年11月参加工作。曾任胶南县塔山公社党委书记,胶南县副县长,胶南县委副书记,胶南市委副书记、代市长、市长,青岛市城阳区委副书记、区长,青岛市城阳区委书记......
-
黄龙华
黄龙华男,1956年9月生,中共党员。1974年5月参加工作。曾任泰安团地(市)委宣传部部长,泰安团市委副书记、书记,新泰市委副书记、副市长、市长,肥城市委书记,泰安市委常委、政法委书记,泰安市委副书......